两所“双一流”高校领导班子调整
2023/7/25 9:03:01 阅读:28 发布者:
据华南理工大学7月20日发布消息,7月17日上午,华南理工大学召开会议,宣布教育部党组、教育部对学校部分领导班子成员调整的决定。会上,学校党委书记章熙春宣读了教育部党组、教育部关于相关校领导任免的文件:吴波任学校党委常委、副校长,许勇任学校副校长;朱敏因年龄原因不再担任学校党委常委、委员和副校长职务。
吴波
吴波,男,1968年10月生,重庆人。1988年7月毕业于原华中理工大学工程力学专业,获学士学位;1991年1月和93年11月毕业于原哈尔滨建筑工程学院结构力学专业,分别获硕士和博士学位。1993~1995年在哈尔滨工业大学力学博士后流动站从事研究工作;1995~2000年在原哈尔滨建筑大学从事教学和科研工作;2000年至今在华南理工大学从事教学和科研工作。1995年晋升副研究员;1997年破格晋升研究员;1999年被评为博士生导师。1995~2006年曾先后在美国纽约州立大学(6个月)、日本京都大学(3个月)、香港理工大学(7个月)从事合作研究工作。
吴波主要从事结构抗灾(抗震、抗火)领域的基础研究与工程应用,取得了系列创新性研究成果。
许勇
许勇,1971年生,男,江苏南京人,教授,博士生导师。广东省大数据分析与处理工程技术研究中心主任,华南理工大学研究生院副院长。研究方向为人工智能、大数据、计算机器视觉、模式识别、图像处理等。
1993、1996和1999年分获南京大学学士、硕士和博士学位,1999年至2001年在华南理工大学从事博士后研究,2001年至今在华南理工大学计算机科学与工程学院和广东省计算机网络重点实验室工作。2009年入选教育部“新世纪优秀人才”。国际IEEE会员,ACM高级会员,中国计算机学会高级会员,IEEE广州分会副主席,广东计算机学会副秘书长,广东省“千百十”省级培养对象,华南理工大学“视听觉与服务计算”学术团队带头人。
据西安交通大学官网“学校领导”栏目更新显示,别朝红已经于今年7月任西安交通大学常务副校长。
别朝红
资料显示,别朝红,女,汉族,1970年10月生,研究生学历,博士学位,教授,中共党员。别朝红历任西安交通大学电气工程学院副院长、党委书记、院长,学科办主任。2019年5月任西安交通大学党委常委。2021年12月任西安交通大学副校长。2023年7月任西安交通大学常务副校长。
长期从事电力系统规划与可靠性评估及新能源并网方面的研究,在复杂电力系统可靠性评估理论及高效算法、电力系统多随机因素建模和概率性分析等方面取得进展。研究成果在我国西北电网、陕西、福建、海南等多个省级以上电网和内蒙、河北、宁夏、青海、新疆等300 余家风电场和光伏电站得到广泛应用,创造了显著的经济与社会效益。
转自:“科学网”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!