9月18日上午,西安体育学院召开领导干部任职宣布大会,宣布省委关于学校干部任免的决定。省委决定:刘子实同志任西安体育学院党委书记,不再担任西安体育学院校长;李富生同志任西安体育学院党委委员、副书记,为西安体育学院校长人选,试用期一年;免去黄道峻同志西安体育学院党委书记、委员职务,退休;免去文立新同志西安体育学院党委副书记、委员职务;免去陈彦同志西安体育学院党委委员职务,不再担任西安体育学院副校长。
省体育局党组书记、局长尤磊主持大会并讲话,省委组织部宣教干部处处长方英满宣读任免文件,省委组织部副部长杨斌出席并讲话。学校领导班子成员,机关职能处室主要负责同志,各二级学院(部、校)党政负责人参加会议。
李富生,男,1965年7月生,陕西扶风人,1986年6月入党,1988年7月参加工作,全日制大学学历、教育学学士,省委党校研究生学历
1984年9月——1988年7月,西安体育学院体育教育系体育教育专业毕业,担任院学生会副主席、班长、实习队队长;
1988年7月——1988年8月,陕西省宝鸡市扶风县人事局干事;
1988年8月——1990年6月,陕西省宝鸡市扶风县计划委员会办公室主任;
1990年6月——1992年12月,陕西省宝鸡市扶风县委组织部办公室主任(期间于1992年3月——1992年5月在宝鸡市委党校组织干部培训班学习);
1992年12月——1996年1月,陕西省宝鸡市体育运动委员会办公室科员、副主任科员(期间于1994年2月——1995年1月在陕西省宝鸡市宝鸡县金河乡寺沟村参加致富奔小康工作,担任工作组长);
1996年1月——1998年12月,陕西省宝鸡市体育运动委员会办公室副主任;
1998年12月——2000年12月,陕西省宝鸡市体育运动委员会群众体育科科长(期间兼任宝鸡市体育中心工程建设指挥部办公室副主任、1998年9月——2000年7月在中央党校函授学院经济管理本科班学习);
2000年12月——2001年12月,陕西省宝鸡市体育运动委员会副主任;
2001年12月——2008年6月,陕西省宝鸡市体育局副局长(期间2004年1月,担任陕西省拳击协会副主席,2004年3月——2004年5月在宝鸡市委党校县处级领导干部培训班学习,2004年9月——2006年12月在陕西省委党校法学专业研究生班学习,担任班长,2007年5月——2007年7月在陕西省体育局竞赛训练干部培训班学习,担任班长,2007年当选为宝鸡市政协第十届委员会委员,兼任教科文卫体委员会副主任);
2008年6月——2012年6月,陕西省宝鸡市体育局党组书记、局长(期间2008年7月当选为北京奥运会火炬手,2008年9月——2009年1月在陕西省委党校优秀中青年干部培训班学习,担任副班长,2008年12月担任陕西省柔道摔跤协会副主席,2010年12月担任陕西省体操协会副主席,2011年11月担任陕西省门球协会副主席,2011年6月被宝鸡文理学院聘任为兼职教授);
2009年12月——2017年12月当选陕西省宝鸡市体育总会主席;
2012年6月——2015年9月,陕西省宝鸡市人民政府副秘书长、宝鸡市体育局党组书记、局长(期间兼任陕西省第十五届运动会筹备领导小组办公室主任,2012年6月当选为陕西省第十二次党代会代表);
2015年9月——2017年6月,陕西省宝鸡市体育局党组书记、局长;
2017年6月——2017年12月,西安体育学院党委委员、副院长,宝鸡市体育局党组书记、局长;
2017年12月——2020年12月,西安体育学院党委委员、副院长;
2020年12月—— 陕西省体育局副局长
2023年9月,拟任本科高校正职。
来源:西安体育学院、网络
转自:“体育学术研究”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!